II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Destinos. (BOE-A-2023-26517)
Resolución de 20 de diciembre de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de octubre de 2023.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310
Jueves 28 de diciembre de 2023
Sec. II.A. Pág. 173058
ANEXO
Convocatoria: Resolución de 11 de octubre de 2023 (BOE de 1 de noviembre de 2023)
Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones
Puesto adjudicado
N.º orden
Puesto
Destino de procedencia
Código puesto Nivel
Complem.
específico
Localidad
Ministerio, centro directivo, provincia
Datos personales adjudicatario/a
Nivel
Apellidos y nombre
NRP
Subgr. Cuerpo o escala
Situación
administr.
1
Director/Directora Cendar.
896198
29
28.745,22
Madrid.
DESIERTO.
DESIERTO.
2
Director/Directora de Centro Desarrollo.
2671206
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
DIEZ PORRES, LUIS
***3333**5 A1630
A1
1630
ACTIVO.
3
Director/Directora de Centro Desarrollo.
3890610
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
FERNANDEZ PEREZ, ROSA MARIA
***9267**4 A1166
A1
1166
ACTIVO.
4
Director/Directora de Centro Desarrollo.
1140604
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
GARCIA DE MARCO, IRENE
***9575**7 A1630
A1
1630
ACTIVO.
5
Director/Directora de Centro Desarrollo.
787470
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
JUSDADO AMICH, FELIPE
***8979**7 A1630
A1
1630
ACTIVO.
6
Director/Directora de Centro Producción y
Sistemas.
919521
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
MERINERO PALOMARES, RAUL
***2450**3 A1630
A1
1630
ACTIVO.
7
Gerente Adjunto/ Gerente Adjunta.
1600185
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
HIDALGO BUSTOS, BEATRIZ
***0981**3 A1630
A1
1630
ACTIVO.
8
Director/Directora de Centro Informático.
2218567
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
COBO RUIZ, JOSE FRANCISCO
***8775**8 A1630
A1
1630
ACTIVO.
9
Director/Directora de Centro Informático.
753514
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
GONZALEZ RODRIGUEZ, ADOLFO
***2712**7 A1166
A1
1166
ACTIVO.
10
Director/Directora de Centro Informático.
2495696
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
SANCHEZ TORNERO, ROBERTO
MIGUEL
***3965**3 A1630
A1
1630
ACTIVO.
11
Director/Directora.
4598283
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
AGUDO DEL BARRIO, GONZALO
***8519**4 A1166
A1
1166
ACTIVO.
12
Director/Directora de Centro A.
5669848
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
GAMERO LIRIO, ENRIQUE JOSE
***8221**6 A1166
A1
1166
ACTIVO.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-A-2023-26517
Verificable en https://www.boe.es
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Núm. 310
Jueves 28 de diciembre de 2023
Sec. II.A. Pág. 173058
ANEXO
Convocatoria: Resolución de 11 de octubre de 2023 (BOE de 1 de noviembre de 2023)
Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones
Puesto adjudicado
N.º orden
Puesto
Destino de procedencia
Código puesto Nivel
Complem.
específico
Localidad
Ministerio, centro directivo, provincia
Datos personales adjudicatario/a
Nivel
Apellidos y nombre
NRP
Subgr. Cuerpo o escala
Situación
administr.
1
Director/Directora Cendar.
896198
29
28.745,22
Madrid.
DESIERTO.
DESIERTO.
2
Director/Directora de Centro Desarrollo.
2671206
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
DIEZ PORRES, LUIS
***3333**5 A1630
A1
1630
ACTIVO.
3
Director/Directora de Centro Desarrollo.
3890610
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
FERNANDEZ PEREZ, ROSA MARIA
***9267**4 A1166
A1
1166
ACTIVO.
4
Director/Directora de Centro Desarrollo.
1140604
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
GARCIA DE MARCO, IRENE
***9575**7 A1630
A1
1630
ACTIVO.
5
Director/Directora de Centro Desarrollo.
787470
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
JUSDADO AMICH, FELIPE
***8979**7 A1630
A1
1630
ACTIVO.
6
Director/Directora de Centro Producción y
Sistemas.
919521
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
MERINERO PALOMARES, RAUL
***2450**3 A1630
A1
1630
ACTIVO.
7
Gerente Adjunto/ Gerente Adjunta.
1600185
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
HIDALGO BUSTOS, BEATRIZ
***0981**3 A1630
A1
1630
ACTIVO.
8
Director/Directora de Centro Informático.
2218567
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
COBO RUIZ, JOSE FRANCISCO
***8775**8 A1630
A1
1630
ACTIVO.
9
Director/Directora de Centro Informático.
753514
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
GONZALEZ RODRIGUEZ, ADOLFO
***2712**7 A1166
A1
1166
ACTIVO.
10
Director/Directora de Centro Informático.
2495696
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
SANCHEZ TORNERO, ROBERTO
MIGUEL
***3965**3 A1630
A1
1630
ACTIVO.
11
Director/Directora.
4598283
29
24.282,72
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
AGUDO DEL BARRIO, GONZALO
***8519**4 A1166
A1
1166
ACTIVO.
12
Director/Directora de Centro A.
5669848
29
28.745,22
Madrid.
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
29
GAMERO LIRIO, ENRIQUE JOSE
***8221**6 A1166
A1
1166
ACTIVO.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
cve: BOE-A-2023-26517
Verificable en https://www.boe.es
GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL