II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e incidencias. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. Destinos. (BOE-A-2021-12326)
Resolución de 19 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de junio de 2021.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175
Viernes 23 de julio de 2021
Sec. II.A. Pág. 88350
ANEXO
Convocatoria: Resolución de 4 de junio de 2021 (BOE de 15 de junio de 2021)
Puesto adjudicado
Plaza
Puesto
Puesto de procedencia
Datos personales adjudicatario/a
Nivel
Ministerio, centro
directivo, provincia
Nivel
Complemento
especifico
Apellidos y
nombre
NRP
Gr./Sub.
Situación
17
Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo.
Dirección General de
Comercio
Internacional e
Inversiones.
Madrid.
18
4.284,56
Dapena
Romero, Ángel.
*2*5*0*502
A1441
C2
Servicio activo.
17
Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo.
Dirección General de
Comercio
Internacional e
Inversiones.
Madrid.
17
7.731,08
Vallinot García,
M. Sagrario.
**0**09813
A1146
C2
Servicio activo.
Dirección General
de Comercio
Internacional e
Inversiones
Unidad de Apoyo
1
–4694495–
Secretario/Secretaria
de Director General.
cve: BOE-A-2021-12326
Verificable en https://www.boe.es
2
–4694494–
Secretario/Secretaria
de Director General.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
Núm. 175
Viernes 23 de julio de 2021
Sec. II.A. Pág. 88350
ANEXO
Convocatoria: Resolución de 4 de junio de 2021 (BOE de 15 de junio de 2021)
Puesto adjudicado
Plaza
Puesto
Puesto de procedencia
Datos personales adjudicatario/a
Nivel
Ministerio, centro
directivo, provincia
Nivel
Complemento
especifico
Apellidos y
nombre
NRP
Gr./Sub.
Situación
17
Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo.
Dirección General de
Comercio
Internacional e
Inversiones.
Madrid.
18
4.284,56
Dapena
Romero, Ángel.
*2*5*0*502
A1441
C2
Servicio activo.
17
Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo.
Dirección General de
Comercio
Internacional e
Inversiones.
Madrid.
17
7.731,08
Vallinot García,
M. Sagrario.
**0**09813
A1146
C2
Servicio activo.
Dirección General
de Comercio
Internacional e
Inversiones
Unidad de Apoyo
1
–4694495–
Secretario/Secretaria
de Director General.
cve: BOE-A-2021-12326
Verificable en https://www.boe.es
2
–4694494–
Secretario/Secretaria
de Director General.
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X